~ :::: أسرع وأذكى المهارات في اختبار القياس :::: ~

يزيد منتديات قياس ( qeyas ) قسم إختبار القدرات العامة ( الكمي) ~ :::: أسرع وأذكى المهارات في اختبار القياس :::: ~

  • هذا الموضوع فارغ.
  • Post
    ميها
    عضو
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    طبعاً كما هو معروف أن أسئلة اختبار القياس يبي لها إجابات سريعة ( بالفهلوة ) sneaky2.gif
    لذا جبت لكم أفضل الطرق للحسابات السريعة في القياس .. على طول …

    -=-=-=-=-=-=-
    1: الضرب في 5 أو القسمة cool2.gif
    – مثلاً : 90 ÷ 5
    طبعاً الأغلب راح يسوي عملية القسمة الإقليدية !! … وهذا خطأ في اختبار القياس
    لأن بتضيع وقت كثير la.gif
    ويش تسوي ..
    – إذا شفت تقسيم ( 5 ) على طول اضرب العدد في 2 وقسم على عشرة … thumbsup535.gif
    وتصير ولا أسهل
    يعني :
    90 × 2 = 180
    180 ÷ 10 = 18
    إذا 90 ÷ 5 = 18 على طول 768.gif
    مثال آخر :
    240 ÷ 5 =
    240 × 2 = 480
    480 ÷ 10 = 48
    إذا 240 ÷ 5 = 48
    بهذي الطريقة تحسبها بعقلك على طووول
    ومع التعود بيصير سهل جداً dribble.gif
    230 ÷ 5 = ؟؟؟
    يالله حلها بالطريقة .. بسرعة 5665.gif
    تعود أن تحسبها ذهنياً .
    2 : الضرب في 25 أو القسمة cool2.gif
    وأيضاً لو كان تقسيم 25 تستطع أن تضرب في 4 وتقسم على 100
    مثلاً :
    950 ÷ 25 =
    950 × 4 = 3800
    3800 ÷ 100 = 38
    إذا
    950 / 25 = 38
    3 : ضرب عدد في 11 … سهلة جداً thumbsup535.gif
    ركز …
    11 × 15 = 165 وش سوينا
    نجمع عشرات وآحاد العدد المضروب في 11 .. ثم نضعه بين الآحاد والعشرات
    بس .. cool313.gif
    طبعاً إذا حاصل جمع الآحاد والعشرات أكبر من تسعة فإننا نضيف الزايد للمئات مثل عملية الجمع
    مثل :
    11 × 37 = 407 أضفنا الزائد إلى المئات .

    جربوا معاي …

    34 × 11 = ؟؟
    76 × 11 = ؟؟
    -=-=-=-=-=-=-=-=-
    2 : الضرب الأعداد من 11 إلى 19 ( في بعضها ) cool2.gif
    طريقة أخرى .. ( وصلتني على الايميل )
    طريقة للحصول على نواتج ضرب الأعداد من 11 إلى 19 بسرعة عالية .. ( بالفهلوة ) cool313.gif
    12 × 13 =
    حذ الرقم 2 × 3 : 6 أول خانة
    خذ الرقم 2 + 3 = 5 ثاني خانة
    وحط 1 ثالث خانة
    12× 13 = 156

    مثال آخر :
    14×12 = ؟
    4×2 = 8 وأيضا 4+2=6 .
    مع الواحد الأخير إذا ً الناتج هو : 168

    مثال آخر :
    17 × 12 =
    7×2= 4 والواحد ضفناه للخانة اللي بعدها 7+2(+1)=0
    الواحد الأخير ضفناه للي بعد (+1) يكون الناتج : 204
    إذا كان هناك ناتج ضرب أو جمع فوق العشرة فنتعامل معها كما نتعامل مع مسائل الجمع ..
مشاهدة 8 ردود - 1 حتى 8 (من مجموع 352)
  • Replies
    ميها
    عضو
    4 : مربع الأعداد التي آحادها 5 cool2.gif

    هذه الطريقة للأعداد التي بجوارها 5 مضروبة في نفسها

    مثل : 25 ، 35 ، 45 وهكذا

    35 × 35

    خذ العدد المضروب في 5 ( و هو 3 في هذا المثال )
    واضربه في العدد اللي أكبر منه ب 1
    وهو 4

    3 * 4 = 12 وحط 25 على يمين الـ: 12 فيصبح المطلوب : 1225

    إذا 35 * 35 = 1225

    مثال آخر : 75 × 75

    7 + 1 = 8

    7 × 8 = 56

    الجواب : 5625

    مثال آخر 85 * 85 =

    8 * 9 = 72 ونضيف 25

    85 * 85 = 7225

    =-=-=-=-=-=

    5: عجائب الرقم 9cool2.gif

    9*1= 9
    9*2=18
    9*3=27
    9*4=36
    9*5=45
    9*6=54
    9*7=63
    9*8=72
    9*9=81
    9*10=90

    لاحظو بأن الأعداد ( الأجوبة ) الأحاد يأخذ منهج الترتيب التصاعدي بمعنى اخر
    9
    8
    7
    .
    .
    .
    0

    اما عن العشرات فيأخذ الترتيب التنازلي ..
    1
    2
    .
    .
    .
    10

    ايضا لو تلاحظون بأن مجموع الجواب يساوي 9
    مثلا 9*4= 36 فلو جمعت 3+6 = 9

    وتستفيد من هذي الخاصية بمعرفة هل كان ضربك صحيح ام لا ؟؟ اذا كان صحيح فيجب ان يكون المجموع = 9

    والقانون العام لجدول 9 هو :

    9* أ = ( 10 – أ ) ( أ-1 ) حيث أ هو العدد الأحاد

    يعني مثلا

    9*7=63 أ في هذا المثال هو 7

    فبيصير 9*7 = ( 10-7) (7-1) = 63

    هذا اذا كان العدد المضروب في 9 مكون من خانة واحدة اي احاد فقط ..

    6: جمع 9cool2.gif

    طريقة سهلة جداً في الجمع 9

    إذا جاك جمع 9 حط 10 بدالها و الناتج نقص منه 1 بس

    بالأمثلة راح توضح

    55+9= 65 -1= 64

    47+9= 57-1=56

    102+9=112-1=111

    كذلك بالنسبة ل طرح 9

    مثل

    100- 9 = 90 + 1 = 91

    950 – 9 = 940 + 1 = 941

    هذي أنا أستخدمها دائماً في عقلي .. طبعاً الأغلب يعرفها بس ما يتستخدمها في اختبار القياس

    طبعاً يفضل أن تكون ذهنية وليست على الورق



    7: إذا ضرب عددين ( العدد اللي بينهم عددياً إما بدايته صفر أو خمسة cool2.gif

    شوف الطريقة وتفهم على طول

    4*8= ( 6-2) ( 6+2) = 36-4 = 32

    21*19= ( 20+1) ( 20-1 ) = 400-1= 399

    39 × 41= (40-1) (40+1) =1600-1 = 1599

    45 × 55 = (50-5) (50+5) =2500-25 = 2475

    17×19 = (18- 1) (18+1) = 324 -1 = 323

    يجب أن يكون مركز [ب ،حـ] أحاده = } 0 أو 5 وذلك لسهوله التربيع

    هذه الطريقة مستنتجة من المتطابقات في الحساب الذهني

    ( ب – حـ ) (ب + حـ ) = ب2 – حـ2 …………….. هذي المعادلة الاصلية


    توضيح أكثر للي ما فهم

    الطريقة هي انك تضع الضرب على صيغة فرق بين مربعين ..

    في المثال الثالث

    39×41 = اقدر اخليه على صيغة فرق بين مربعين القوس الأول يضم ( 40-1 ) الي هو يساوي 39 والقوس الثاني يضم ( 40+1 ) فيكون عندي الحين القوسين مضروبين في بعض

    ( 40-1) ( 40+1) = علشان نعرف قيمة هذي القوسين انربع الأول الي هو 40 ونربع الثاني الي هو 1
    فبيصير = ( 40*40 ) – ( 1*1) = اربعين في اربعين نعرف قيمته حيث انزل عدد الأصفار ونضرب الأربعة في اربعة فبيصير 1600 والواحد في واحد يساوي واحد

    فبيصير 1600-1= 1599

    طبعأً من الممارسة والتطبيق يصير الأمر بديهي

    ميها
    عضو

    8 : قاعدة قسمة عدد مُعطى على 0.5cool2.gif

    هذي طريقة سهلة وبسيطة المفروض الكل يعرفها

    المبدأ الرياضي
    س ÷ 0.5 = س ÷ 2/1
    = س × 2
    = 2 س

    5 ÷ 0.5 = 5*2= 10
    15 ÷ 0.5 = 15*2= 30
    45 ÷ 0.5 = 45*2= 90


    -=-=-=-=-=-=-=

    9 : قاعدة قسمة عدد مُعطى على 0.25cool2.gif

    حاصل ضرب عدد مُعطى في 0.25 يساوي ناتج قسمة العدد على 4

    المبدأ الرياضي
    س × 0.25 = س × 4/1
    = س/4

    أمثلة للتوضيح :

    32× 0.25 = 32 × 4/1 = 32 / 4 = 8

    28× 0.25 = 28 × 4/1 = 28/4 = 7

    40× 0.25 = 40× 4/1 = 40/4 = 10

    وكذلك تستطيع أن تستخدم هذه الفكرة دائماُ ولكن يتعمد على حسب العملية ..

    أهم شي أنت افهم الفكرة وتقدر تلعب فيها على كيفك

    =-=-=-=-=-=-=-=-

    10 : قاعدة ضرب عدد معطى في 101cool2.gif

    نضرب العدد المُعطى في ( 100 ) ونُضيف إلى الناتج العدد نفسه

    المبدأ الرياضي

    س × 101 = س ( 100 + 1 ) = 100 س + س
    امثلة للتوضيح

    9* 101= 9 ( 100+1) = 900+9 = 909

    15* 101 = 15( 100+1 ) =1500 +15 = 1515

    كذلك هذي الطريقة تقدر تلعب فيها على كيف كيفك

    11 : لضرب عدد بآخر cool2.gif

    أن تقوم بتوزيع إحداهما على الآخر

    ( تحليل إحداهما إلى عشرة أو مضاعفاتها )

    32 × 15 = 32 × ( 10 + 5 ) = 230 + 160 = 480

    153 × 17 = 153 × ( 20 – 3 ) = 3060 – 459 = 2501

    وهذي من أكثر الطرق اللي أستخدمها شخصياً 768.gif

    -=-=-=-=-=-=

    12 : قاعدة ضرب عدد ب 15 cool2.gif

    لضرب عدد ب 15 نجمع له نصفه ثم نضرب الناتج ب 10

    مثال :

    24 × 15 = ( 24 + 12 ) × 10 = 360

    234 × 15 = ( 234 + 117 ) × 10 = 3510

    كذلك لضرب عدد ب 1.5 نجمع نصفه فقط

    46 × 1.5 = 23 + 46 = 69

    -=-=-=-=-=-=-=-

    طبعاًَ هذا عملته بعد بحث في الانترنت قمت به ( مجهود ذاتي )

    وهذه الخلاصة



    sasuki
    عضو

    مشكوور ميها على هذي المعلوومات الأكثر من رائعة

    و الصراحة اعجبتني قاعدة (( الرقم 9 ))

    شكرااااااااااااا ولي عودة مرة اخرى

    No_Data
    عضو

    بارك الله فيك

    موضوع رائع

    رررررررررررراااااااااااااااائععععععععععععععععععععععععععععععععع ألف شكر

    غير معروف
    زائر

    طرق رياضية جميلة جداً

    والأهم انها سريييعة

    تسلمين خيتو

    sweet1000
    عضو
    أاااالف شكرررر على الموضوع .. بارك الله فيك ..
    هذه الطريقة تسمى بالحساب الذهني mental math أو math in your head ..
    وشائع كثير في منطقة شرق أسيا (( الصين واليابان ))
مشاهدة 8 ردود - 1 حتى 8 (من مجموع 352)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.